序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘彬 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 刘正春 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘彬
|
|
2 |
刘正春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-11 | 章程备案 |
无
|
2019-11-02
|
2 | 2019-11-11 | 经营范围变更 |
汽车(不含九座以下乘用车)及汽车配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车(不含九座以下乘用车)及汽车配件的销售;商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货及投融资中介服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘斐 [退出]
|
刘彬 [新增]
|
4 | 2018-03-09 | 法定代表人变更 |
刘斐
|
刘彬
|
5 | 2016-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘彬 [退出]
|
刘斐 [新增]
|
6 | 2016-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘正春
|
刘正春
|
7 | 2016-10-28 | 经营范围变更 |
汽车(不含九座以下乘用车)及汽车配件的销售。
|
汽车(不含九座以下乘用车)及汽车配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-10-28 | 经理备案 |
刘彬 [退出]
|
刘斐 [新增]
|
9 | 2016-10-28 | 监事备案 |
刘正春
|
刘正春
|
10 | 2016-10-28 | 董事备案 |
刘彬 [退出]
|
刘斐 [新增]
|