序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 负责人变更 |
颜彩成 [退出]
|
欧阳清 [新增]
|
2 | 2021-05-13 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司
|
3 | 2019-11-19 | 联络员备案 |
陈岳平 *** 备案手机:***
|
陈尚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-11-26 | 联络员备案 |
廖鸿 *** 备案手机:***
|
陈岳平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-09-20 | 负责人变更 |
戴阶平 [退出]
|
颜彩成 [新增]
|
6 | 2017-08-31 | 联络员备案 |
危渝卿 备案手机:*****
|
廖鸿 备案手机:*****
|
7 | 2016-04-21 | 财务负责人 |
|
赵赛凤 ***
|
8 | 2016-04-21 | 经营场所变更 |
市雁峰区雁城路45号
|
衡阳市雁峰区打线坪68号世纪名城H栋110室
|
9 | 2016-04-21 | 联络员备案 |
危渝卿 备案手机:*****
|
危渝卿 备案手机:*****
|
10 | 2016-04-21 | 负责人变更 |
罗春梅 [退出]
|
戴阶平 [新增]
|