序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司
|
2 | 2022-05-11 | 负责人变更 |
邹展芳 [退出]
|
周足意 [新增]
|
3 | 2022-04-25 | 联络员备案 |
李永权 *** 备案手机:***
|
谢小虎 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-12-06 | 联络员备案 |
陈尚 *** 备案手机:***
|
李永权 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-11-19 | 联络员备案 |
陈岳平 *** 备案手机:***
|
陈尚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-12-06 | 负责人变更 |
李炜 [退出]
|
邹展芳 [新增]
|
7 | 2018-11-26 | 联络员备案 |
廖鸿 *** 备案手机:***
|
廖鸿 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-11-26 | 联络员备案 |
廖鸿 *** 备案手机:***
|
陈岳平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2017-08-31 | 联络员备案 |
危渝卿 备案手机:*****
|
廖鸿 备案手机:*****
|
10 | 2017-06-01 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司
|