序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟冰 | 25% | 100万人民币 |
2 | 朱晓兵 | 12.5% | 50万人民币 |
3 | 阳桂香 | 12.5% | 50万人民币 |
4 | 汪仕元 | 12.5% | 50万人民币 |
5 | 阳柳生 | 12.5% | 50万人民币 |
6 | 钟诚内 | 12.5% | 50万人民币 |
7 | 阳东徕 | 12.5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟冰
|
|
2 |
朱晓兵
|
|
3 |
阳桂香
|
|
4 |
阳东徕
|
|
5 |
阳柳生
|
|
6 |
钟诚内
|
|
7 |
汪仕元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
钟冰 *** 备案手机:***
|
钟冰 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-02 | 联络员备案 |
钟冰 *** 备案手机:***
|
钟冰 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
钟冰 *** 备案手机:***
|
钟冰 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-22 | 联络员备案 |
钟冰 *** 备案手机:***
|
钟冰 *** 备案手机:***
|