序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王芳斌 | 50% | 30万人民币 |
2 | 罗怡雯 | 50% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王芳斌
|
|
2 |
罗怡雯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-10 | 清算组备案 |
无
|
负责人:王芳斌;成员:罗怡雯;成员:全裕平;
|
2 | 2018-07-10 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:王芳斌;成员:罗怡雯;成员:全裕平;
|
3 | 2018-05-15 | 联络员备案 |
全裕平 *** 备案手机:***
|
全裕平 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-03-30 | 联络员备案 |
全裕平 备案手机:*****
|
全裕平 备案手机:*****
|
5 | 2015-12-16 | 股东变更 |
王芳斌
|
罗怡雯 , [新增]王芳斌
|
6 | 2015-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗贤 [退出]
|
罗怡雯 [新增]
|
7 | 2015-12-16 | 财务负责人 |
许怡萍
|
罗贤
|
8 | 2015-12-16 | 监事备案 |
罗贤 [退出]
|
罗怡雯 [新增]
|
9 | 2015-12-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2015-12-16 | 注册资本(金)变更 |
30万人民币
|
60.0000万人民币( + 100% )
|