序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春芳 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许明辉
|
|
2 |
涂燕辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-20 | 法定代表人变更 |
李春芳
|
许明辉
|
2 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许明辉 [退出]
|
涂燕辉 [新增]
|
3 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春芳 [退出]
|
许明辉 [新增]
|
4 | 2020-10-16 | 联络员备案 |
李春芳 *** 备案手机:***
|
李春芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李艳 [退出]
|
许明辉 [新增]
|
6 | 2020-08-04 | 联络员备案 |
雷娜 *** 备案手机:***
|
雷娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-08-04 | 联络员备案 |
雷娜 *** 备案手机:***
|
李春芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|