序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴礼平 | 70% | 364.0万人民币 |
2 | 王春生 | 30% | 156.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴礼平
|
|
2 |
刘兰英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-11-10 | 股东变更 |
彭璋峰 [退出]
|
王春生 , [新增]吴礼平 [新增]
|
3 | 2021-11-10 | 章程备案 |
无
|
2021-11-10公司类型变更,公司股权变更
|
4 | 2021-11-08 | 联络员备案 |
吴礼平 *** 备案手机:***
|
吴礼平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-06-11 | 法定代表人变更 |
彭璋峰
|
吴礼平
|
6 | 2021-06-11 | 章程备案 |
无
|
2021-06-10第十四条 法人变更
|
7 | 2021-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭璋峰 [退出]
|
吴礼平 [新增]
|
8 | 2021-06-11 | 联络员备案 |
彭璋峰 *** 备案手机:***
|
吴礼平 *** 备案手机:***
|