序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 联络员备案 |
郭园园 *** 备案手机:***
|
郭园园 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-28 | 负责人变更 |
许月普 [退出]
|
戴勇武 [新增]
|
3 | 2020-03-17 | 联络员备案 |
肖衡 *** 备案手机:***
|
郭园园 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-01-29 | 负责人变更 |
肖衡 [退出]
|
许月普 [新增]
|
5 | 2018-04-03 | 联络员备案 |
张静 *** 备案手机:***
|
肖衡 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-03 | 负责人变更 |
肖双喜 [退出]
|
肖衡 [新增]
|
7 | 2018-04-03 | 财务负责人 |
朱珍 ***
|
肖衡 ***
|
8 | 2018-03-14 | 联络员备案 |
肖双喜 *** 备案手机:***
|
张静 *** 备案手机:*** (网上办理)
|