序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张邦行 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张邦行
|
|
2 |
谢绍金
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 联络员备案 |
张邦行 *** 备案手机:***
|
张邦行 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李彦辉 [退出]
|
谢绍金 [新增]
|
3 | 2021-09-16 | 联络员备案 |
张邦行 *** 备案手机:***
|
张邦行 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-05-06 | 联络员备案 |
周霜 *** 备案手机:***
|
张邦行 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
张邦行 *** 备案手机:***
|
周霜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-05-15 | 章程备案 |
无
|
2020-05-12修改原章程第五条,第六条
|
7 | 2020-05-15 | 股东变更 |
张邦行
|
张邦行
|
8 | 2020-05-15 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
2000.000000万人民币( + 900% )
|
9 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张邦行
|
张邦行
|
10 | 2019-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡伟文 [退出]
|
李彦辉 [新增]
|