序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京昊科教育科技集团有限公司 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李良军
|
|
2 |
涂选举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-09 | 法定代表人变更 |
罗润兰
|
李良军
|
2 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗润兰 [退出]
|
李良军 [新增]
|
3 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李良军
|
李良军
|
4 | 2020-09-30 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2020-09-30 | 股东变更 |
北京昊科教育科技集团有限公司 ,李寒梅 , [退出]刘燕 , [退出]罗润兰 , [退出]涂选举 , [退出]续秀兰 [退出]
|
北京昊科教育科技集团有限公司
|
6 | 2019-04-09 | 章程备案 |
无
|
2019-04-08股东变更 增加注册资本
|
7 | 2019-04-09 | 股东变更 |
北京昊科启智教育科技有限公司 ,胡茂良 , [退出]刘燕 ,罗润兰 ,涂选举 ,涂毅 , [退出]续秀兰
|
北京昊科教育科技集团有限公司 , [名称变更]李寒梅 , [新增]刘燕 ,罗润兰 ,涂选举 ,续秀兰
|
8 | 2019-04-09 | 注册资本变更 |
400万人民币
|
600.000000万人民币( + 50% )
|
9 | 2019-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
涂毅 [退出]
|
罗润兰 [新增]
|
10 | 2019-01-18 | 法定代表人变更 |
胡茂良
|
罗润兰
|