序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-11 | 负责人变更 |
曾小枚 [退出]
|
谭彬 [新增]
|
2 | 2018-04-04 | 联络员备案 |
尹织绚 *** 备案手机:***
|
贺光艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2016-04-14 | 联络员备案 |
张海丹 备案手机:*****
|
尹织绚 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-04-12 | 联络员备案 |
贺光艳 备案手机:*****
|
张海丹 备案手机:***** (网上办理)
|