序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南金泰投资有限公司 | 69.82% | 6982.0万人民币 |
2 | 唐勇 | 30.18% | 3018.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐勇
|
|
2 |
宁立冬
|
|
3 |
蔡固平
|
|
4 |
陈扬
|
|
5 |
林红
|
|
6 |
刘成学
|
|
7 |
彭旋
|
|
8 |
苏小丽
|
|
9 |
张林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 联络员备案 |
聂杨梅 *** 备案手机:***
|
陈姣 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
聂杨梅 *** 备案手机:***
|
聂杨梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
王金 *** 备案手机:***
|
聂杨梅 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-05-27 | 联络员备案 |
谌毓蓉 备案手机:*****
|
王金 备案手机:*****
|
5 | 2015-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何亮 [退出]刘成学唐勇林红宁立冬唐利文 [退出]
|
刘成学林红宁立冬蔡固平 [新增]唐勇陈扬 [新增]
|
6 | 2015-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张林唐继荣 [退出]张隆水 [退出]
|
苏小丽 [新增]张林彭旋 [新增]
|
7 | 2015-12-28 | 章程备案 |
无
|
2015-11-25新章程
|
8 | 2015-12-28 | 董事备案 |
何亮 [退出]刘成学唐勇林红宁立冬唐利文 [退出]
|
刘成学林红宁立冬蔡固平 [新增]唐勇陈扬 [新增]
|
9 | 2015-12-28 | 监事备案 |
张林唐继荣 [退出]张隆水 [退出]
|
苏小丽 [新增]张林彭旋 [新增]
|
10 | 2015-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林红宁立冬唐勇刘成学唐勇唐利文何亮
|
刘成学林红宁立冬唐勇何亮唐利文
|