序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-15 | 负责人变更 |
李娜 [退出]
|
周鹍 [新增]
|
2 | 2018-12-05 | 负责人变更 |
彭国柱 [退出]
|
李娜 [新增]
|
3 | 2018-05-14 | 负责人变更 |
秦团明 [退出]
|
彭国柱 [新增]
|
4 | 2016-03-30 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-03-30 | 负责人变更 |
欧海滨 [退出]
|
秦团明 [新增]
|
6 | 2014-08-14 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司衡阳分行
|
中国农业银行股份有限公司衡阳江东支行
|
7 | 2014-08-14 | 法定代表人变更 |
谢光德
|
欧海滨
|
8 | 2014-08-14 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
9 | 2014-08-14 | 隶属企业名称变更 |
中国农业银行股份有限公司衡阳分行
|
中国农业银行股份有限公司衡阳江东支行
|