序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈正国 | 48% | 960万人民币 |
2 | 曹恒昌 | 47% | 940万人民币 |
3 | 刘春泓 | 5% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘春泓
|
|
2 |
曹恒昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 联络员备案 |
陈正国 *** 备案手机:***
|
陈正国 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-12 | 联络员备案 |
陈正国 *** 备案手机:***
|
陈正国 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-26 | 联络员备案 |
陈正国 *** 备案手机:***
|
陈正国 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-23 | 联络员备案 |
陈正国 *** 备案手机:***
|
陈正国 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈正国 [退出]
|
刘春泓 [新增]
|
6 | 2017-01-23 | 董事备案 |
陈正国 [退出]
|
刘春泓 [新增]
|
7 | 2017-01-23 | 经理备案 |
|
刘春泓 [新增]
|
8 | 2017-01-23 | 法定代表人变更 |
陈正国
|
刘春泓
|