序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘云菊 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 钟小聪 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹魁元
|
|
2 |
刘云菊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 联络员备案 |
钟小聪 *** 备案手机:***
|
钟小聪 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-05-25 | 联络员备案 |
钟小聪 *** 备案手机:***
|
钟小聪 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
钟小聪 *** 备案手机:***
|
钟小聪 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
钟小聪 *** 备案手机:***
|
钟小聪 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-13 | 联络员备案 |
钟小聪 *** 备案手机:***
|
钟小聪 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟小聪 [退出]
|
尹魁元 [新增]
|
7 | 2016-08-25 | 财务负责人 |
|
钟小聪
|
8 | 2016-08-25 | 经理备案 |
钟小聪 [退出]
|
尹魁元 [新增]
|
9 | 2016-08-25 | 董事备案 |
钟小聪 [退出]
|
尹魁元 [新增]
|
10 | 2016-08-25 | 法定代表人变更 |
钟小聪
|
尹魁元
|