序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-30 | 负责人变更 |
黄晓媛 [退出]
|
肖云武 [新增]
|
2 | 2017-08-02 | 负责人变更 |
王崇宙 [退出]
|
黄晓媛 [新增]
|
3 | 2015-12-03 | 财务负责人 |
|
王为民 ***
|
4 | 2015-12-03 | 负责人变更 |
肖云武 [退出]
|
王崇宙 [新增]
|
5 | 2014-12-17 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
6 | 2014-12-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015-08-09
|
2017-03-24
|