序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢淑成 | 45.30744% | 280.0万人民币 |
2 | 刘方政 | 19.41748% | 120.0万人民币 |
3 | 刘开英 | 8.09061% | 50.0万人民币 |
4 | 王艳平 | 4.85437% | 30.0万人民币 |
5 | 廖义伟 | 4.85437% | 30.0万人民币 |
6 | 廖道伟 | 4.85437% | 30.0万人民币 |
7 | 廖义为 | 4.85437% | 30.0万人民币 |
8 | 廖义谷 | 4.85437% | 30.0万人民币 |
9 | 陈四英 | 0.32362% | 2.0万人民币 |
10 | 刘四军 | 0.16181% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢淑成
|
|
2 |
贺雪英
|
|
3 |
刘四军
|
|
4 |
廖凤英
|
|
5 |
廖彩谅
|
|
6 |
谢云英
|
|
7 |
刘林生
|
|
8 |
刘秋梅
|
|
9 |
苏斌
|
|
10 |
彭香英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
廖佑林 *** 备案手机:***
|
廖佑林 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
廖佑林 *** 备案手机:***
|
廖佑林 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-03 | 联络员备案 |
廖佑林 *** 备案手机:***
|
廖佑林 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-09-26 | 法定代表人变更 |
廖佑林
|
谢淑成
|
5 | 2018-04-08 | 联络员备案 |
廖成琼 *** 备案手机:***
|
廖佑林 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-03 | 联络员备案 |
廖成琼 备案手机:*****
|
廖成琼 备案手机:*****
|