序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏湘波 | 50% | 130 |
2 | 苏慧彰 | 50% | 130 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-18 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
刘兰芬; [退出]
|
苏慧彰; [新增]
|
2 | 2018-07-09 | 联络员备案 |
刘兰芬 *** 备案手机:***
|
苏仁俊 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-07-09 | 联络员备案 |
苏仁俊 *** 备案手机:***
|
苏仁俊 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
刘兰芬 *** 备案手机:***
|
刘兰芬 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-15 | 联络员备案 |
刘兰芬 *** 备案手机:***
|
刘兰芬 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-05 | 联络员备案 |
黄义朋 备案手机:*****
|
刘兰芬 备案手机:*****
|
7 | 2017-03-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年1月19日 至 2017年1月18日
|
2007年1月19日 至 长期
|
8 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
刘兰芬 *** 备案手机:***
|
黄义朋 *** 备案手机:***
|
9 | 2015-06-01 | 企业类型变更 |
9220
|
9221
|
10 | 2015-06-01 | 投资人(股权)变更 |
苏湘波刘兰芬黄义朋苏慧彰
|
黄义朋苏慧彰刘兰芬苏湘波
|