序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖冬娥 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖冬娥
|
|
2 |
孙国平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 联络员备案 |
贺素文 *** 备案手机:***
|
贺素文 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
贺素文 *** 备案手机:***
|
贺素文 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-01-05 | 经营期限 |
2014年2月26日 至 2024年2月25日
|
2014年2月26日 至 长期
|
4 | 2021-01-05 | 股东变更 |
罗冬梅 [退出]
|
廖冬娥 [新增]
|
5 | 2021-01-05 | 法定代表人变更 |
罗冬梅
|
廖冬娥
|
6 | 2021-01-05 | 章程备案 |
无
|
2021-01-05变更法人、变更经营期限、投资人(股权))变更、
|
7 | 2021-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗冬梅 [退出]
|
廖冬娥 [新增]
|
8 | 2020-09-15 | 联络员备案 |
贺素文 *** 备案手机:***
|
贺素文 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
贺素文 *** 备案手机:***
|
贺素文 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祝满红 [退出]
|
孙国平 [新增]
|