序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖开武 | 31.5% | 945万人民币 |
2 | 资斌华 | 28.66% | 859.8万人民币 |
3 | 谭小平 | 27.34% | 820.2万人民币 |
4 | 谢甫民 | 5.11% | 153.3万人民币 |
5 | 陈卫国 | 3.92% | 117.6万人民币 |
6 | 贺荣华 | 3.47% | 104.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭小平
|
|
2 |
肖开武
|
|
3 |
资斌华
|
|
4 |
谢甫民
|
|
5 |
贺荣华
|
|
6 |
陈卫国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
耒阳市枫树煤业有限公司枫树煤矿
|
文继庆 | 2017-05-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-11 | 联络员备案 |
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
曹小丽 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-04-09 | 联络员备案 |
陈美华 *** 备案手机:***
|
廖宇谦 *** 备案手机:***
|
3 | 2014-10-30 | 经营范围 |
煤炭销售、煤矿投资、管理。
|
煤炭销售、煤矿投资、管理;煤炭开采(限分支机构凭省局核****的执照经营)
|
4 | 2013-03-19 | 地址变更 |
耒阳市竹市镇东口村
|
耒阳市龙塘镇龙塘村2组
|