序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
樊莎莎 备案手机:*****
|
樊莎莎 备案手机:*****
|
2 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
樊莎莎 备案手机:*****
|
王友国 备案手机:*****
|
3 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
樊莎莎 备案手机:*****
|
樊莎莎 备案手机:*****
|
4 | 2016-08-17 | 负责人变更 |
谢淑兰 [退出]
|
成召魁 [新增]
|
5 | 2015-05-27 | 法定代表人变更 |
李军
|
谢淑兰
|