序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马士 | 50% | 55.0万人民币 |
2 | 张华飞 | 50% | 55.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李长征
|
|
2 |
刘粟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 法定代表人变更 |
张华飞
|
李长征
|
2 | 2022-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马士 [退出]
|
刘粟 [新增]
|
3 | 2022-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张华飞 [退出]
|
李长征 [新增]
|
4 | 2022-08-02 | 章程备案 |
无
|
2022-07-29变更法定代表人、执行董事、经理、监事
|
5 | 2022-06-02 | 联络员备案 |
张华飞 *** 备案手机:***
|
张华飞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-01-18 | 联络员备案 |
刘兆富 *** 备案手机:***
|
张华飞 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-01-18 | 章程备案 |
无
|
2021-01-17股权变更、法定代表人、执行董事及经理、监事变更、联络员备案
|
8 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢建中 [退出]
|
张华飞 [新增]
|
9 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘兆富 [退出]
|
马士 [新增]
|
10 | 2021-01-18 | 法定代表人变更 |
谢建中
|
张华飞
|