序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉明 | 52% | 260万人民币 |
2 | 曾垂学 | 12% | 60万人民币 |
3 | 曾正加 | 12% | 60万人民币 |
4 | 曾建军 | 12% | 60万人民币 |
5 | 曾清龙 | 12% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉明
|
|
2 |
曾垂学
|
|
3 |
曾正加
|
|
4 |
曾建军
|
|
5 |
曾清龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 联络员备案 |
刘玉明 *** 备案手机:***
|
刘玉明 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-07-06 | 联络员备案 |
刘玉明 *** 备案手机:***
|
刘玉明 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
刘玉明 *** 备案手机:***
|
刘玉明 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-04-10 | 联络员备案 |
刘玉明 *** 备案手机:***
|
刘玉明 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
刘玉明 *** 备案手机:***
|
刘玉明 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-19 | 联络员备案 |
刘玉明 备案手机:*****
|
刘玉明 备案手机:*****
|