序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 向平华 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
向平华
|
|
2 |
李弥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 经营期限 |
2010年6月18日 至 2060年6月18日
|
2010年6月18日 至 长期
|
2 | 2021-06-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-06-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
向平华;陈力; [退出]曹清国; [退出]
|
向平华;
|
4 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
向元姣 *** 备案手机:***
|
宋元姣 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-06-08 | 法定代表人变更 |
李弥
|
向平华
|
6 | 2021-06-08 | 股东变更 |
曹清国 , [退出]陈力 , [退出]向平华
|
向平华
|
7 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李弥 [退出]
|
向平华 [新增]
|
8 | 2021-06-08 | 章程备案 |
无
|
2021-05-21股东及股东出资、营业期限
|
9 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宾文俊 [退出]
|
李弥 [新增]
|
10 | 2018-11-12 | 法定代表人变更 |
唐勋
|
李弥
|