序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王小华 | 33% | 165.0万人民币 |
2 | 王星星 | 33% | 165.0万人民币 |
3 | 王小生 | 17% | 85.0万人民币 |
4 | 龙理民 | 17% | 85.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国生
|
|
2 |
王星星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 联络员备案 |
王小华 *** 备案手机:***
|
王小华 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
王小华 *** 备案手机:***
|
王小华 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-02 | 联络员备案 |
王小华 *** 备案手机:***
|
王小华 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
王小华 *** 备案手机:***
|
王小华 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
王小华 *** 备案手机:***
|
王小华 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王小华 [退出]
|
王国生 [新增]
|
7 | 2018-05-16 | 法定代表人变更 |
王小华
|
王国生
|