序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘少剑 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘少剑
|
|
2 |
谢培桂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 联络员备案 |
刘少剑 *** 备案手机:***
|
刘少剑 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
刘少剑 *** 备案手机:***
|
刘少剑 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-23 | 章程备案 |
无
|
2020-06-10企业类型变更为自然人独资,联络员变更
|
4 | 2020-06-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周志刚 [退出]
|
刘少剑 [新增]
|
6 | 2020-06-23 | 股东变更 |
刘少剑 ,周志刚 [退出]
|
刘少剑
|
7 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
刘少剑 *** 备案手机:***
|
刘少剑 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-04-08 | 联络员备案 |
彭涛 *** 备案手机:***
|
刘少剑 *** 备案手机:***
|