序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高攀文 | 100% | 399.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高攀文
|
|
2 |
谭敦志
|
|
3 |
刘威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 联络员备案 |
谭文利 *** 备案手机:***
|
谭文利 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-25 | 联络员备案 |
谭文利 *** 备案手机:***
|
谭文利 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-04-14 | 联络员备案 |
谭文利 *** 备案手机:***
|
谭文利 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭文利 [退出]
|
谭敦志 [新增]
|
5 | 2019-07-08 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
谭文利 *** 备案手机:***
|
谭文利 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-06-12 | 联络员备案 |
谭文利 备案手机:*****
|
谭文利 备案手机:*****
|
8 | 2017-06-08 | 联络员备案 |
谭文利 备案手机:*****
|
谭文利 备案手机:*****
|
9 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
谭文利 备案手机:*****
|
谭文利 备案手机:*****
|
10 | 2017-05-09 | 联络员备案 |
谭文利 备案手机:*****
|
谭文利 备案手机:*****
|