序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李祁广 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李祁广
|
|
2 |
李建平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 章程备案 |
无
|
2021-12-24增加注册资本
|
2 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李祁广
|
3 | 2021-12-27 | 股东变更 |
李祁广
|
李祁广
|
4 | 2021-12-27 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
300.000000万人民币( + 200% )
|
5 | 2021-12-24 | 联络员备案 |
李祁广 *** 备案手机:***
|
周文洁 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-03-26 | 联络员备案 |
李祁广 *** 备案手机:***
|
李祁广 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-03-23 | 联络员备案 |
李祁广 *** 备案手机:***
|
李祁广 *** 备案手机:***
|