序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘夏生 | 44.44% | 80万人民币 |
2 | 冯加余 | 22.22% | 40万人民币 |
3 | 刘小生 | 11.11% | 20万人民币 |
4 | 贺银生 | 11.11% | 20万人民币 |
5 | 刘小君 | 11.11% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘夏生
|
|
2 |
刘小生
|
|
3 |
冯加余
|
|
4 |
贺银生
|
|
5 |
刘小君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
毛亚玲 *** 备案手机:***
|
刘夏生 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-18 | 联络员备案 |
毛亚玲 *** 备案手机:***
|
毛亚玲 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-01-09 | 联络员备案 |
刘夏生 *** 备案手机:***
|
毛亚玲 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-04-04 | 联络员备案 |
刘夏生 *** 备案手机:***
|
刘夏生 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-03-27 | 联络员备案 |
刘夏生 *** 备案手机:***
|
刘夏生 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-17 | 联络员备案 |
刘夏生 *** 备案手机:***
|
刘夏生 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-04-10 | 联络员备案 |
刘夏生 *** 备案手机:***
|
刘夏生 *** 备案手机:***
|