序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-09 | 负责人变更 |
黄华 [退出]
|
龙勇 [新增]
|
2 | 2020-11-09 | 联络员备案 |
刘俊 *** 备案手机:***
|
高峥 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-08-25 | 负责人变更 |
欧阳锋 [退出]
|
黄华 [新增]
|
4 | 2017-08-25 | 财务负责人 |
彭洪亮 ***
|
刘俊 ***
|
5 | 2017-08-25 | 联络员备案 |
刘俊 *** 备案手机:***
|
刘俊 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-05-05 | 联络员备案 |
邹慧君 备案手机:*****
|
刘俊 备案手机:*****
|