序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-27 | 负责人变更 |
刘培 [退出]
|
伍波 [新增]
|
2 | 2020-11-09 | 联络员备案 |
高峥 *** 备案手机:***
|
彭刚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-09-04 | 负责人变更 |
周黎明 [退出]
|
刘培 [新增]
|
4 | 2017-05-05 | 联络员备案 |
邹慧君 备案手机:*****
|
高峥 备案手机:*****
|