序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹晓英 | 86% | 258万人民币 |
2 | 刘德树 | 2% | 6万人民币 |
3 | 刘德根 | 2% | 6万人民币 |
4 | 刘显付 | 2% | 6万人民币 |
5 | 邓运香 | 2% | 6万人民币 |
6 | 刘卫科 | 2% | 6万人民币 |
7 | 刘显旺 | 2% | 6万人民币 |
8 | 曹青锋 | 2% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹晓英
|
|
2 |
刘德根
|
|
3 |
刘卫科
|
|
4 |
邓运香
|
|
5 |
刘德树
|
|
6 |
曹青锋
|
|
7 |
刘显旺
|
|
8 |
刘显付
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
曹晓英 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-15 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-10 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-22 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
曹晓英
|
5 | 2020-05-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-28章程第一章第二条:本社法定代表人:曹晓英
|
6 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-05-14 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-06-17 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-05-23 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|