序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁志东 | 30% | 60万人民币 |
2 | 梁育秦 | 20% | 40万人民币 |
3 | 梁平生 | 10% | 20万人民币 |
4 | 伍永珍 | 10% | 20万人民币 |
5 | 梁平乃 | 10% | 20万人民币 |
6 | 梁五华 | 10% | 20万人民币 |
7 | 伍初芽 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁育秦
|
|
2 |
伍永珍
|
|
3 |
梁五华
|
|
4 |
梁志东
|
|
5 |
梁平生
|
|
6 |
梁平乃
|
|
7 |
伍初芽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-06 | 法定代表人变更 |
梁志东
|
梁育秦
|
2 | 2019-08-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-24
|
3 | 2018-05-16 | 联络员备案 |
梁志东 *** 备案手机:***
|
梁志东 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-15 | 联络员备案 |
梁志东 *** 备案手机:***
|
梁志东 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-12-22 | 财务负责人 |
|
伍晓玲 ***
|