序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭树国 | 50% | 60.0万人民币 |
2 | 罗小琼 | 12.5% | 15.0万人民币 |
3 | 陈政佳 | 12.5% | 15.0万人民币 |
4 | 谭树荣 | 12.5% | 15.0万人民币 |
5 | 谭六成 | 12.5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭树国
|
|
2 |
谭树荣
|
|
3 |
罗小琼
|
|
4 |
谭六成
|
|
5 |
陈政佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
谭树国 *** 备案手机:***
|
谭树国 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-06 | 联络员备案 |
谭树国 *** 备案手机:***
|
谭树国 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
谭树国 *** 备案手机:***
|
谭树国 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
谭树国 *** 备案手机:***
|
谭树国 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-04-24 | 联络员备案 |
谭树国 *** 备案手机:***
|
谭树国 *** 备案手机:***
|