序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺雷刚 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 谭永宏 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 刘燕 | 15% | 15.0万人民币 |
4 | 范鸿燕 | 15% | 15.0万人民币 |
5 | 周秀莲 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺雷刚
|
|
2 |
刘燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 联络员备案 |
谭永宏 *** 备案手机:***
|
谭永宏 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-09 | 联络员备案 |
谭永宏 *** 备案手机:***
|
谭永宏 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
谭永宏 *** 备案手机:***
|
谭永宏 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-07-16 | 联络员备案 |
谭永宏 *** 备案手机:***
|
谭永宏 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-22 | 联络员备案 |
谭永宏 *** 备案手机:***
|
谭永宏 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-06-12 | 联络员备案 |
谭永宏 备案手机:*****
|
谭永宏 备案手机:*****
|