序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹素娥 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭晓文
|
|
2 |
尹素娥
|
|
3 |
刘要平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
彭晓文 *** 备案手机:***
|
李海波 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
彭晓文 *** 备案手机:***
|
彭晓文 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-04-18 | 法定代表人变更 |
邓美铃
|
彭晓文
|
4 | 2019-04-18 | 联络员备案 |
李海波 *** 备案手机:***
|
彭晓文 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-10-30 | 法定代表人变更 |
尹素娥
|
邓美玲
|
6 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
欧阳洁 备案手机:*****
|
李海波 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-13 | 联络员备案 |
欧阳洁 备案手机:*****
|
欧阳洁 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾辑南 [退出]
|
刘要平 [新增]
|
9 | 2016-06-12 | 监事备案 |
曾辑南 [退出]
|
刘要平 [新增]
|
10 | 2016-06-12 | 财务负责人 |
|
刘艳
|