序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 覃亮明 | 93.5% | 935.0万人民币 |
2 | 赵燕妮 | 1.5% | 15.0万人民币 |
3 | 陈贵田 | 1.5% | 15.0万人民币 |
4 | 王姣梅 | 1% | 10.0万人民币 |
5 | 唐益 | 1% | 10.0万人民币 |
6 | 邓小勇 | 1% | 10.0万人民币 |
7 | 刘丽洲 | 0.5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
覃亮明
|
|
2 |
覃俑
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邵阳市军威物业管理有限公司武冈市分公司
|
张明富 | 2019-09-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 联络员备案 |
赵燕妮 *** 备案手机:***
|
覃亮明 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-03 | 法定代表人变更 |
郑国峰
|
覃亮明
|
3 | 2020-06-03 | 地址变更 |
邵阳市大祥区火车南站金豪华府C栋401号
|
邵阳市大祥区戴家路福祥大厦2楼
|
4 | 2020-06-03 | 股东变更 |
陈贵田 ,邓小勇 ,刘丽洲 ,唐益 ,王姣梅 ,赵燕妮 ,郑国峰 , [退出]覃亮明
|
陈贵田 ,邓小勇 ,刘丽洲 ,唐益 ,王姣梅 ,赵燕妮 ,覃亮明
|
5 | 2020-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃亮明 [退出]
|
覃俑 [新增]
|
6 | 2020-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑国峰 [退出]
|
覃亮明 [新增]
|
7 | 2020-06-03 | 财务负责人 |
覃俑 ***
|
覃亮明 ***
|
8 | 2020-06-03 | 章程备案 |
无
|
2020-06-01公司法定代表人、股东、住所变更。
|
9 | 2020-02-19 | 股东变更 |
陈贵田 ,邓小勇 ,刘丽洲 ,唐益 ,王姣梅 ,赵燕妮 ,覃亮明
|
陈贵田 ,邓小勇 ,刘丽洲 ,唐益 ,王姣梅 ,赵燕妮 ,郑国峰 , [新增]覃亮明
|
10 | 2020-02-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃亮明
|
覃亮明
|