序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南裕峰置业有限公司 | 60% | 30万人民币 |
2 | 高勇 | 20% | 10万人民币 |
3 | 肖尊明 | 10% | 5万人民币 |
4 | 王周勇 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王周勇
|
|
2 |
肖尊明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 联络员备案 |
刘玉秀 *** 备案手机:***
|
刘玉秀 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-04-20 | 联络员备案 |
王丽君 *** 备案手机:***
|
刘玉秀 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-06-02 | 股东变更 |
湖南裕峰置业有限公司 ,谭小文 , [退出]王周勇 ,朱卫东 [退出]
|
高勇 , [新增]湖南裕峰置业有限公司 ,王周勇 ,肖尊明 [新增]
|
4 | 2017-06-02 | 经营范围变更 |
综合零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
综合零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
5 | 2017-06-02 | 财务负责人 |
|
刘香艳
|
6 | 2017-06-02 | 投资人(股权)变更 |
湖南裕峰置业有限公司 出资 30万人民币;谭小文 出资 5万人民币; [退出]朱卫东 出资 10万人民币; [退出]王周勇 出资 5万人民币;
|
湖南裕峰置业有限公司 出资 30万人民币;肖尊明 出资 5万人民币; [新增]高勇 出资 10万人民币; [新增]王周勇 出资 5万人民币;
|
7 | 2017-06-02 | 联络员备案 |
谭小文 备案手机:*****
|
王丽君 备案手机:*****
|
8 | 2017-06-02 | 法定代表人变更 |
向一山
|
王周勇
|
9 | 2016-06-15 | 联络员备案 |
谭小文 备案手机:*****
|
谭小文 备案手机:*****
|