序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王迹民 | 150.0万人民币 | |
2 | 谭同英 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王迹民
|
|
2 |
谭同英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 经营范围变更 |
经营劳务派遣业务(《劳务派遣经营许可证》有效期至2021年8月22日);劳务信息和商务信息咨询;礼仪服务;企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王迹民
|
王迹民
|
3 | 2021-12-28 | 章程备案 |
无
|
2021-12-21公司经营范围
|
4 | 2021-04-29 | 地址变更 |
邵阳市双清区建设南路398号
|
湖南省邵阳市双清区建设南路398号
|
5 | 2018-08-24 | 经营范围变更 |
劳务信息和教育信息咨询;礼仪服务;企业营销策划。(以上经营范围不含国家专项行政许可项目)。
|
经营劳务派遣业务(《劳务派遣经营许可证》有效期至2021年8月22日);劳务信息和商务信息咨询;礼仪服务;企业营销策划。(以上经营范围不含国家专项行政许可项目)。
|
6 | 2018-08-24 | 章程备案 |
无
|
2018-08-23公司经营范围变更
|
7 | 2016-12-28 | 股东变更 |
谭同英 ,王迹民
|
谭同英 ,王迹民
|
8 | 2016-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭同英
|
谭同英
|
9 | 2016-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王迹民
|
王迹民
|
10 | 2016-12-28 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
200.0000万人民币( + 300% )
|