序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 负责人变更 |
李仁松 [退出]
|
田东侠 [新增]
|
2 | 2020-05-14 | 负责人变更 |
李海峰 [退出]
|
李仁松 [新增]
|
3 | 2020-04-01 | 联络员备案 |
谢学军 *** 备案手机:***
|
刘莉红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-03-31 | 联络员备案 |
谢学军 *** 备案手机:***
|
谢学军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-01-29 | 负责人变更 |
李贤国 [退出]
|
李海峰 [新增]
|
6 | 2018-01-16 | 联络员备案 |
刘建军 *** 备案手机:***
|
谢学军 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-03-09 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询何代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询何代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-03-09 | 联络员备案 |
刘建军 备案手机:*****
|
刘建军 备案手机:*****
|
9 | 2016-03-09 | 负责人变更 |
欧阳斌 [退出]
|
李贤国 [新增]
|
10 | 2016-03-09 | 财务负责人 |
|
肖化平
|