序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张长青 | 16.6667% | 166.667万人民币 |
2 | 朱晓红 | 16.6667% | 166.667万人民币 |
3 | 易刚 | 16.6667% | 166.667万人民币 |
4 | 焦雄广 | 16.6667% | 166.667万人民币 |
5 | 易展鹤 | 16.6667% | 166.667万人民币 |
6 | 刘红玲 | 16.6665% | 166.665万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张长青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 联络员备案 |
张长青 *** 备案手机:***
|
张长青 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
张长青 *** 备案手机:***
|
张长青 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-07-23 | 经营期限 |
2008年6月2日 至 2018年6月1日
|
2008年6月2日 至 2028年6月1日
|
4 | 2019-07-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-23经营期限延长到2028年6月1日
|
5 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
张长青 *** 备案手机:***
|
张长青 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-05-20 | 联络员备案 |
张长青 *** 备案手机:***
|
张长青 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-10-25 | 财务负责人 |
|
张长青
|
8 | 2017-10-25 | 经营范围变更 |
房地产开****、工程设备购销
|
房地产开****、工程设备购销
|