序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李子 | 27.2% | 136.0万人民币 |
2 | 刘五一 | 23.2% | 116.0万人民币 |
3 | 刘长军 | 20% | 100.0万人民币 |
4 | 李胜军 | 12% | 60.0万人民币 |
5 | 龚满萍 | 12% | 60.0万人民币 |
6 | 汤波 | 5.6% | 28.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘长军
|
|
2 |
刘五一
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘五一
|
2 | 2018-08-06 | 经营期限 |
|
2008年9月10日 至 2028年9月9日
|
3 | 2011-07-04 | 投资人(股权)变更 |
|
股东实际出资500.0
|
4 | 2011-07-04 | 法定代表人变更 |
|
刘长军
|
5 | 2011-07-04 | 投资人(股权)变更 |
|
刘长军出资 100.00000万元 人民币 ; [新增]李子出资 136.00000万元 人民币 ; [新增]龚满萍出资 60.00000万元 人民币 ; [新增]汤波出资 28.00000万元 人民币 ; [新增]李胜军出资 60.00000万元 人民币 ; [新增]刘五一出资 116.00000万元 人民币 [新增]
|
6 | 2011-07-04 | 市场主体类型变更 |
|
9230
|
7 | 2008-09-22 | 经营范围变更 |
|
粮油收购、加工、销售及政策允许的农副产品购销
|