序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡春根 | 50% | 1000万人民币 |
2 | 黄海勤 | 25% | 500万人民币 |
3 | 龚秋生 | 25% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡春根
|
|
2 |
龚秋生
|
|
3 |
黄海勤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-29 | 住所变更 |
邵阳市大祥区大安街综合楼2楼
|
湖南省邵阳市大祥区西湖路万基银座B座603室
|
2 | 2017-08-29 | 财务负责人 |
|
胡春根
|
3 | 2017-08-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-08-20变更经营地址、经营期限
|
4 | 2017-08-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
1997年7月20日 至 2017年7月19日
|
1997年7月20日 至 长期
|
5 | 2017-08-21 | 联络员备案 |
詹新祥 备案手机:*****
|
胡春根 备案手机:*****
|
6 | 2014-12-26 | 股东变更 |
詹文明 [退出]詹新祥 [退出]
|
龚秋生 [新增]胡春根 [新增]黄海勤 [新增]
|
7 | 2014-12-26 | 法定代表人变更 |
詹新祥
|
胡春根
|
8 | 2014-12-26 | 投资人(股权)变更 |
詹文明出资 1400.00000万元 人民币; [退出]詹新祥出资 600.00000万元 人民币 [退出]
|
胡春根出资 1000.00000万元 人民币 ; [新增]黄海勤出资 500.00000万元 人民币 ; [新增]龚秋生出资 500.00000万元 人民币 [新增]
|
9 | 2014-06-09 | 投资人(股权)变更 |
詹文明黃立新 [退出]朱国庆 [退出]詹新祥王润珍 [退出]曾维明 [退出]夏小坚 [退出]黃涛巨 [退出]夏日宇 [退出]
|
詹文明詹新祥
|