序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南天闻新华印务有限公司 | 100% | 1772.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁联益
|
|
2 |
李琼英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南新华印刷集团邵阳有限公司长沙办事处
|
毕海涛 | 2007-07-03 |
2 |
湖南天闻新华印务邵阳有限公司工会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁联益苏小明 [退出]蔡三军 [退出]
|
袁联益
|
2 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁联益
|
|
3 | 2020-06-22 | 章程备案 |
无
|
2020-06-22公司法定代表人变更。
|
4 | 2020-06-22 | 法定代表人变更 |
蔡三军
|
袁联益
|
5 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹昕 [退出]
|
李琼英 [新增]
|
6 | 2018-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁联益 [退出]
|
曹昕 [新增]
|
7 | 2018-09-05 | 章程备案 |
无
|
2018-05-28修改董事、监事。
|
8 | 2018-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石坚 [退出]苏小明蔡三军
|
苏小明袁联益 [新增]蔡三军
|
9 | 2017-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡三军石坚
|
石坚蔡三军苏小明 [新增]
|
10 | 2017-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁联益
|
袁联益
|