序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 负责人变更 |
黄涛 [退出]
|
夏曙 [新增]
|
2 | 2022-03-28 | 联络员备案 |
李平 *** 备案手机:***
|
唐琳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-09-28 | 经营场所变更 |
邵阳市邵东县两市镇宋家塘福星御景城F1栋101-104号
|
邵东市大禾塘街道中驰·晨曦悦府7#栋132-135室
|
4 | 2020-03-19 | 联络员备案 |
孙颖 *** 备案手机:***
|
李平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-12-06 | 负责人变更 |
熊军 [退出]
|
黄涛 [新增]
|