序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王小平 | 30% | 300.0万人民币 |
2 | 张锦波 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 王赐 | 30% | 300.0万人民币 |
4 | 刘军相 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王路平
|
|
2 |
刘军相
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
王路平 *** 备案手机:***
|
申洁群 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-15 | 联络员备案 |
王路平 *** 备案手机:***
|
王路平 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-11 | 联络员备案 |
王路平 *** 备案手机:***
|
王路平 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-04-01 | 联络员备案 |
王小平 *** 备案手机:***
|
王小平 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-04-01 | 联络员备案 |
王小平 *** 备案手机:***
|
王路平 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-02-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王小平 [退出]
|
王路平 [新增]
|
7 | 2019-02-27 | 法定代表人变更 |
王小平
|
王路平
|