序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁瑛 | 100% | 1050.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宁瑛
|
|
2 |
宁彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
匡靓靓 [退出]
|
宁瑛 [新增]
|
2 | 2021-05-13 | 联络员备案 |
宁彪 *** 备案手机:***
|
宁彪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-03-17 | 章程备案 |
无
|
2021-03-15投资人变更
|
4 | 2021-03-17 | 股东变更 |
匡靓靓 [退出]
|
宁瑛 [新增]
|
5 | 2021-03-11 | 联络员备案 |
宁彪 *** 备案手机:***
|
宁彪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-05-16 | 联络员备案 |
肖哲 *** 备案手机:***
|
宁彪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
宁瑛
|
8 | 2017-08-10 | 法定代表人变更 |
匡靓靓
|
宁瑛
|
9 | 2017-08-10 | 经理备案 |
|
宁瑛 [新增]
|
10 | 2017-08-10 | 联络员备案 |
黄小林 备案手机:*****
|
肖哲 备案手机:*****
|