序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾鹏 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 曾秀香 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾鹏
|
|
2 |
曾秀香
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邵阳鑫鹏科技有限公司汨罗分公司
|
曾鹏 | 2016-06-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 股东变更 |
刘亮月 , [退出]曾鹏 ,曾卫民 , [退出]曾秀香
|
曾鹏 ,曾秀香
|
2 | 2022-08-18 | 注册资本变更 |
7000万人民币
|
1000.000000万人民币( - 85.71429% )
|
3 | 2022-08-18 | 章程备案 |
无
|
2022-08-16股东、注册资金。
|
4 | 2021-05-19 | 联络员备案 |
曾鹏 *** 备案手机:***
|
蒋翠萍 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-05-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-09公司注册资本、股东变更。
|
6 | 2021-05-19 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
7000.000000万人民币( + 600% )
|
7 | 2021-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾秀香
|
曾秀香
|
8 | 2021-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾鹏
|
曾鹏
|
9 | 2019-12-13 | 其他事项备案 |
|
湖南省邵阳市双清区邵阳经济开****区栗山村;
|
10 | 2019-12-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-13住所
|