序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何琪 | 21.5% | 44.72万人民币 |
2 | 覃金玉 | 21.5% | 44.72万人民币 |
3 | 黄俊杰 | 21.5% | 44.72万人民币 |
4 | 黄能康 | 21.5% | 44.72万人民币 |
5 | 刘琴 | 14% | 29.12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
覃金玉
|
|
2 |
黄能康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 联络员备案 |
黄能康 *** 备案手机:***
|
黄能康 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
黄能康 *** 备案手机:***
|
黄能康 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-06-01 | 联络员备案 |
覃金玉 *** 备案手机:***
|
黄能康 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
黄能康 *** 备案手机:***
|
覃金玉 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-08-18 | 法定代表人变更 |
黄建云
|
覃金玉
|
6 | 2020-08-18 | 联络员备案 |
黄建云 *** 备案手机:***
|
黄能康 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-08-18 | 名称变更 |
湖南众乐乐生态农业****展有限责任公司
|
湖南众乐乐农业科技****展有限责任公司
|
8 | 2020-08-18 | 章程备案 |
无
|
2020-08-11启用公司修改后新章程
|
9 | 2020-08-18 | 注册资本变更 |
208万人民币
|
208.000000万人民币
|
10 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱倪 [退出]
|
黄能康 [新增]
|