序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南金九投资集团有限责任公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘俊华
|
|
2 |
黄硕文
|
|
3 |
刘跃****
|
|
4 |
封玉山
|
|
5 |
霍杰彪
|
|
6 |
漆小云
|
|
7 |
陈修权
|
|
8 |
曹德平
|
|
9 |
李欢
|
|
10 |
安建华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-20 | 股东变更 |
城步苗族自治县人民政府 [退出]
|
湖南金九投资集团有限责任公司 [新增]
|
2 | 2020-08-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-29章程第三章第六条
|
3 | 2019-10-23 | 法定代表人变更 |
王新
|
刘俊华
|
4 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
封玉山黄硕文霍杰彪王新 [退出]刘跃****
|
封玉山刘跃****黄硕文霍杰彪刘俊华 [新增]
|
5 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
封玉山 [退出]
|
刘俊华 [新增]
|
6 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
封玉山 *** 备案手机:***
|
封玉山 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-06-21 | 联络员备案 |
封玉山 *** 备案手机:***
|
封玉山 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾伟子 [退出]
|
封玉山 [新增]
|
9 | 2017-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄硕文刘跃****杨映林 [退出]曾伟子 [退出]霍杰彪
|
王新 [新增]封玉山 [新增]霍杰彪黄硕文刘跃****
|
10 | 2017-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李欢曹德平漆小云陈修权安建华陈小兵 [退出]肖益生
|
李欢曹德平陈修权漆小云肖益生安建华
|